- 东兴美食指南出炉~
- 东兴加快与越南芒街多领域务实合作
- 2月21日,广西东兴口岸恢复客运通关
- 广西边贸融入中国—东盟跨境产业链供应链价值链
- 广西东兴产业旺 村民笑 茭白种植基地喜获丰收
- 广西东兴抢抓机遇 加快与越南芒街多领域务实合作
- 广西东兴京族老人的国旗情缘
- 组队走起!东兴口岸恢复出境团队旅游业务
- 东兴口岸国际道路运输管理处组织召开第四季度安全工作会议
- 2019越中(芒街-东兴)国际商贸•旅游博览会综述——联合展览成果丰硕
- 东兴出入境边检站峒中分站年通关量首破百万
- 2019越中(芒街-东兴)国际商贸•旅游博览会综述
- 中国东兴—越南芒街跨境旅游推介会走进四川省成都市
- 东兴出入境边检站峒中分站年通关量首破百万
- 广西东兴市保护传承优秀传统文化——独弦琴 众人弹琴
- 东兴市竹山村通过国家级美丽乡村标准化试点考核
- 广西防城港边境旅游试验区探索初见成效
- 认识北海,从这9家博物馆开始。
- 定了!6月2日侨港将举行40周年庆典活动!
- 重磅!国际风筝板锦标赛今日在北海开赛!
- ·越南节假日,越南法定节假日
- ·越马签订后江2火电厂BOT项目合作备忘录
- ·越南电力工业
- ·东亚侨汇公司连续两年荣获越南最佳金融公司奖
- ·越南岘港市各家企业力争扩大经营范围
- ·泰不满印度越南低价出口大米
- ·前两个月,宁平省接待游客量达140万人次
- ·2014年马来西亚旅游年推介会在越南举行
- ·越南城市基础设施发展投资总公司
- ·越南开始在德国提供电视服务
- ·越南国会副主席会见老挝领导
- ·越南水路建设总公司(VINAWACO)
- ·越南宁顺省与韩国合作发展辣椒种植区
- ·法国是九龙江三角洲企业家的潜在市场
- ·越南财政部-越南保险总公司-TCTY BAO HIEM VN-BO TAI CHINH
- ·越南十大企业集团简要评述
- ·亚行提供援助用于九龙江平原地区交通互联
- ·泰国促进对越南中部地区投资
- ·新加坡出任第十一届中国东盟博览会主题国
- ·首都河内旅游业呈日益好转势头
- ·中越签署双边投资保护协定
- ·西原地区最大生态旅游区正式开业
- ·越南旅游公司全力以赴为联合国佛诞大典服务
- ·越南的习俗
- ·越南拟修改《企业法》以帮助外资企业的发展
- ·越通社总经理阮德利会见俄塔社社长
- ·经贸合作是越印全面战略伙伴关系的亮点
- ·越南国家主席张晋创分别会见美国各位部长
- ·越韩签署关于劳务人员管理和推进可持续就业的合作协议
- ·越共中央总书记阮富仲与泰国总理英拉举行会谈
越南的重要人物——农德孟、陈德良、潘文凯
农德孟
越共中央总书记。1940年9月11日生于越南北浒省纳星县强利乡,岱依族。1963年加入越南共产党。1966-1971年赴原苏联列宁格勒林业学院留学。1974-1976年在阮爱国高级党校学习。1972-1989年历任北太省林业厅监察委员会副主任、林业厅副厅长、厅长、省人委副主席、主席、省委副书记、书记。1986年12月,在越共六大上当选为候补中央委员,1989年3月六届六中全会增补为中央委员。1989年8月任越共民族部部长。
同年11月当选第八届国会代表,并担任国会民族委员会副主任。1991年6月在越共七大上当选中央政治局委员。自1992年9月起,连任两届国会主席(至2001年6月)。1996年6月越共八大上再度当选中央政治局委员。1998年1月当选政治局常委。2001年4月越共九大上当选为中央总书记。曾于1994年2月、2000年4月率国会代表团访华,任越共中央总书记后先后于2001年12月、2003年4月访华。
陈德良
越共中央政治局委员、越南国家主席。1937年5月5日生,广义省人。毕业于河内地质矿产大学,工程师。1955-1975年在部长会议直属地质总局任职。1981年在原苏联国民经济科学院从事经济管理研究。1979-1987年历任地质总局局长、国会科技委员会主任,第七、八届国会代表。1982年越共五大当选候补中央委员,越共六大、七大当选中央委员。1987年起任部长会议副主席(1992年9月改称政府副总理),主管工农业、对外经济、基本建设、交通运输和邮电。
1996年6月越共八大上当选中央政治局委员。1997年9月,在越南十届国会上当选为国家主席。1998年1月,当选为越共中央政治局常委。2001年4月越共九大上当选为政治局委员。2002年7月在十一届国会上当选连任。曾于1995年11月、2000年12月访华,2003年9月赴云南进行度假访问。
潘文凯
越共中央政治局委员、越南政府总理。1933年12月25日生于西贡(今胡志明市)。1947年参加革命,1954年以前在南方参加抗法活动。1954-1960年在北方从事农村工作。1960-1965年留学于原苏联国民经济大学。1965-1972年在国家计划委员会工作。1973-1975年在政府统一委员会工作。1976-1978年任胡志明市市委委员、市计划委员会副主任。1979-1985年任胡志明市市委常委、市人民委员会副主席兼计划委员会主任。1985-1989年任胡志明市市委副书记、市人民委员会主席。1989-1991年任国家计划委员会主任。
1991年8月任部长会议常务副主席(1992年9月改称政府常务副总理)。1997年9月,在越南十届国会上当选为政府总理。2002年7月在十一届国会上当选连任。
1982年越共五大当选中央候补委员,1984年递补为中央委员。1986年越共六大连任中央委员。1991年越共七大当选中央政治局委员,1996年6月越共八大连任中央政治局委员。1998年1月,当选越共中央政治局常委。2001年4月越共九大当选为政治局委员。曾于1994年9月、1997年7月、1998年10月和2000年9月访华。